KRS 0000403931
NIP8961528930
REGON02177665500000
NazwaWALLBRIDGE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWALLBRIDGE WROCŁAW
Data rejestracji 01 gru 2011 (13 lat temu) 01 gru 2011
Data usunięcia 26 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLARNA, 38, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAROSŁAW MARIUSZ JANCZYŃSKI
Wspólnik
2011-12-01
2020-10-26
115 (STO PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5750 (PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
JAROSŁAW KAZIMIERZ BUŁKA
Wspólnik
2011-12-01
2020-10-26
5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
GRZEGORZ SEBASTIAN KĘDZIERSKI
Wspólnik
2011-12-01
2012-12-17
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
PAWEŁ STACHOWSKI
Wspólnik
2011-12-01
2012-12-17
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW MARIUSZ JANCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-01
2020-10-26
JAROSŁAW KAZIMIERZ BUŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-01
2020-10-26
GRZEGORZ SEBASTIAN KĘDZIERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-01
2012-12-17
PAWEŁ STACHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-01
2012-12-17
2011-12-01
2020-10-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-01
2020-10-26
WALLBRIDGE WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-01
2020-10-26
POLARNA, 38, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, BIELANY WROCŁAWSKIE, POLSKA
2011-12-01
2020-10-26
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2011-12-01
2020-10-26
7420Z - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
2011-12-01
2020-10-26
8220Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)
2011-12-01
2020-10-26
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2011-12-01
2020-10-26
4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2011-12-01
2020-10-26
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-12-01
2020-10-26
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-12-01
2020-10-26
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie