KRS 0000403393
NIP6793077933
REGON12245266700000
NazwaAREMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAREMO
Data rejestracji 30 lis 2011 (13 lat temu) 30 lis 2011
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJSYLWIA ANNA GAJDECKA
Wspólnik
2011-11-30
2015-02-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KINGA KOWALSKA
Wspólnik
2015-02-02
2021-05-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANDRZEJ ŚLEMP
Wspólnik
2015-02-02
2015-10-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
OLGA LUIZA PAUL
Wspólnik
2015-10-15
2023-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
KRZYSZTOF KOTARBA
Prokurent
2015-02-02
2015-06-25
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
SYLWIA ANNA GAJDECKA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-30
2015-02-02
OLGA PAUL
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2021-02-01
2011-11-30
2015-02-02
WYSŁOUCHÓW, 51a, KRAKÓW, 30-611, KRAKÓW, POLSKA
2015-02-02
2015-06-25
UL. ŚW. BENEDYKTA, 6A, KRAKÓW, 30-536, KRAKÓW, POLSKA
2015-06-25
2018-07-13
UL. 29 LISTOPADA, 21, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
GKm 30/21
2023-11-01
2023-12-29
16079.43 PLN
V GNc 6158/17/S
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Konrad Grabowski Kancelaria Komornicza nr XXII w Krakowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie