KRS 0000403120
NIP6482762271
REGON24275078800000
NazwaUNIPROD WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUNIPROD WARSZAWA
Data rejestracji 25 lis 2011 (13 lat temu) 25 lis 2011
Data usunięcia 20 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MYŚLIBORSKA, 95, WARSZAWA, 03-185, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email UNIPRODBIURO@OP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMONIKA BEATA GRONOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-05-22
2014-09-26
ANETA KATARZYNA OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-22
2014-09-26
MARIUSZ PIOTR GRONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-22
2014-09-26
TOMASZ WOJCIECH OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-05-22
2014-09-26
MARIUSZ GRONOWSKI
Wspólnik
2011-11-25
2012-05-22
1079 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.790.000,00;-ZŁ
MONIKA BEATA GRONOWSKA
Wspólnik
2012-05-22
2015-12-17
599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.990.000,00;-ZŁ
ANETA KATARZYNA OLSZEWSKI
Wspólnik
2014-07-07
2016-08-12
1 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
MARIUSZ PIOTR GRONOWSKI
Wspólnik
2015-12-17
2016-08-12
1 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
ANDRZEJ WALCZAK
Wspólnik
2016-08-12
2022-10-20
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00;-ZŁ
TOMASZ WOJCIECH OLSZEWSKI
Prokurent
2016-10-18
2022-10-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
PIOTR GRONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-25
2016-08-12
ANDRZEJ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-08-12
2022-10-20
2011-11-25
2016-08-12
UNIPROD ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-25
2014-09-26
TARNOPOLSKA, 60, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
2014-09-26
2016-08-12
PYSKOWICKA, 12, ZABRZE, 41-807, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie