KRS 0000402861
NIP5272670467
REGON14588798200000
NazwaSAS ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAS ADVISORS
Data rejestracji 23 lis 2011 (13 lat temu) 23 lis 2011
Data usunięcia 03 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272670467
data rejestracji 29 mar 2012
status Czynny
39195000012006007168870003
PEKAO Dawna Centrala dla 195
ul. Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA
66249000050000452071356396
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
95249010570000990082366636
ALIOR Kantor Walutowy
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
52249000050000460051183383
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46249000050000461272144801
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAŁUKASZ PUPEK
zgłaszający - członek zarządu
ADAM SAULIUS VAINA
Beneficjent
JAKUB KAMIL BURSA
Wspólnik
2011-11-23
2017-10-03
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49950,00 ZŁ
ŁUKASZ PUPEK
Wspólnik
2015-11-03
2017-10-03
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49950,00 ZŁ
ADAM SAULIUS VAINA
Beneficjent
POSIADA 49,72% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE UAB CIVITTA HOLDINGS. UAB CIVITTA HOLDINGS POSIADA 64% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OÜ "CIVITTA INTERNATIONAL". OÜ "CIVITTA INTERNATIONAL" POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CIVITTA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ODDZIELNIE.
JAKUB KAMIL BURSA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-23
2015-11-03
JAKUB KAMIL BURSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-03
2017-10-03
ŁUKASZ PUPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-03
2017-10-03
2011-11-23
2015-11-03
SAS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-23
2012-07-26
AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-26
2014-03-28
PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-28
2015-01-09
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie