KRS 0000402664
NIP5272670527
REGON14590436700000
NazwaKDM PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKDM PROJEKT
Data rejestracji 29 lis 2011 (13 lat temu) 29 lis 2011
Data usunięcia 13 mar 2019 13 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 76E, WARSZAWA, 01-424, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 35000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEMARIUSZ JANIAK
Wspólnik
2011-11-29
2014-06-12
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
DOMINIK PAWEŁ DZIAŁAK
Wspólnik
2011-11-29
2018-10-12
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH
JAKUB DANIEL KOWALCZYK
Wspólnik
2011-11-29
2018-10-12
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA GRABOWSKA CHRZĄSZCZ
Wspólnik
2011-11-29
2014-06-12
233 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.650,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-10-12
2019-03-13
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
14141035500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, Z KTÓREJ WYNIKA JEDNORAZOWE LUB NARASTAJĄCE W ROKU KALENDARZOWYM, ZOBOWIĄZANIE DLA SPÓŁKI LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, Z KTÓREJ WYNIKA JEDNORAZOWE LUB NARASTAJĄCE W ROKU KALENDARZOWYM ZOBOWIĄZANIE DLA SPÓŁKI LUB ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
MARIUSZ JANIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-29
2014-06-12
DOMINIK PAWEŁ DZIAŁAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-29
2017-07-27
DOMINIK PAWEŁ DZIAŁAK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-27
2019-03-13
JAKUB DANIEL KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-29
2014-06-12
JAKUB DANIEL KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-12
2017-07-27
JAKUB DANIEL KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-27
2019-03-13
MAGDALENA GRABOWSKA CHRZĄSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-29
2014-06-12
2011-11-29
2017-01-26
HARD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-29
2012-03-05
ASTRONOMÓW, 3, WARSZAWA, 01-450, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie