KRS 0000402605
NIP7661989945
REGON30197671600000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "MICHARZEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "MICHARZEWO"
Data rejestracji 22 lis 2011 (13 lat temu) 22 lis 2011
Data usunięcia 01 mar 2021 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, MICHARZEWO, 62-100, WĄGROWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7661989945
data rejestracji 31 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1051Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAWspólnik
2011-11-22
2021-03-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
00047912600000
Wspólnik
2011-11-22
2021-03-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
00047765300000
Wspólnik
2011-11-22
2021-03-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
00047915500000
KRZYSZTOF PIOTR OLECH
Wspólnik
2011-11-22
2021-03-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-11-22
2021-03-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
63959752300000
HENRYK GLAPA
Likwidator
2018-05-17
2021-03-01
ZENON JAN KRYSZTOFIAK
Likwidator
2018-05-17
2021-03-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
ZENON JAN KRYSZTOFIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2018-05-17
HENRYK GLAPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2018-05-17
WOJCIECH MICHALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2018-05-17
2011-11-22
2018-05-17
GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "MICHARZEWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie