KRS 0000402555
NIP8252171538
REGON06135339500000
Nazwa"ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALFA
Data rejestracji 23 lis 2011 (13 lat temu) 23 lis 2011
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOŁASZÓWIEC, 4, ŁUKÓW, 21-400, ŁUKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8252171538
data rejestracji 01 kwi 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGRZEGORZ KARWOWSKI
Wspólnik
2011-11-23
2017-02-06
90 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ
AGNIESZKA KARWOWSKA
Wspólnik
2011-11-23
2020-08-31
10 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
TERESA JADWIGA BROŚ
Wspólnik
2017-02-06
2020-08-31
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4500,00 ZŁ
TERESA JADWIGA BROŚ
Likwidator
2020-07-23
2020-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
GRZEGORZ KARWOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-23
2017-02-06
TERESA JADWIGA BROŚ
PREZES ZARZĄDU
2017-02-06
2020-07-23
2011-11-23
2020-07-23
"ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie