KRS 0000402516
NIP8992730940
REGON02176286000000
NazwaCARBOECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCARBOECO
Data rejestracji 18 lis 2011 (13 lat temu) 18 lis 2011
Data usunięcia 09 mar 2023 09 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2053Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2011-11-18
2012-01-31
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
14275428100000
GRZEGORZ ANDRZEJ RUTKOWSKI
Wspólnik
2012-01-31
2015-10-07
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW SZEWCZYK
Wspólnik
2012-01-31
2015-10-07
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
SYLWESTER KRET
Wspólnik
2015-10-07
2023-03-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ KRZYSZTOF FLORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-18
2012-01-31
MARIAN BUBEL
PREZES ZARZĄDU
2015-10-07
2015-11-30
WIESŁAW EDWARD KRET
PREZES ZARZĄDU
2015-11-30
2023-03-09
KRZYSZTOF STANISŁAW SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-31
2015-10-07
2011-11-18
2012-01-31
BGIA-14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-18
2012-01-31
KAWALERZYSTÓW, 4, WROCŁAW, 53-004, WROCŁAW, POLSKA
2012-01-31
2015-10-07
SOBIESKIEGO, 10, KATOWICE, 40-082, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie