KRS 0000402338
NIP5482656798
REGON24278087800000
NazwaAGROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROFIT
Data rejestracji 17 lis 2011 (13 lat temu) 17 lis 2011
Data usunięcia 22 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 4, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)HELENA KISIAŁA
Beneficjent
TOMASZ GRUSZKA
Beneficjent
MAŁGORZATA GRUSZKA
Beneficjent
HELENA KISIAŁA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
TOMASZ GRUSZKA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
MAŁGORZATA GRUSZKA
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
TOMASZ KRZYSZTOF GRUSZKA
Wspólnik
2011-11-17
2022-12-22
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.450,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA DANUTA GRUSZKA
Wspólnik
2013-09-04
2022-12-22
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50,00 ZŁOTYCH
HELENA KISIAŁA
Wspólnik
2013-09-04
2022-12-22
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
HELENA KISIAŁA
Likwidator
2021-09-03
2022-12-22
TOMASZ KRZYSZTOF GRUSZKA
Prokurent
2011-11-17
2020-09-30
PROKURA SAMOISTNA
HELENA KISIAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ GRUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA GRUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ALBO PROKURENTEM SPÓŁKI.
LESZEK ROMAN DANELCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-17
2013-09-04
HELENA KISIAŁA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-04
2021-09-03
2011-11-17
2021-09-03
AGROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-17
2022-02-09
PIESZA, 13, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie