KRS 0000402286
NIP9291844841
REGON08100019000000
Nazwa"INDYK SIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINDYK SIMA
Data rejestracji 17 lis 2011 (13 lat temu) 17 lis 2011
Data usunięcia 28 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. SIKORSKIEGO, 17, ZIELONA GÓRA, 65-454, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9291844841
data rejestracji 14 gru 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADAM DAWID ROŻNIAKOWSKI
Wspólnik
2011-11-17
2020-02-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200ZŁ
IRENA NAPIERAŁA
Wspólnik
2011-11-17
2019-01-07
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200ZŁ
MIROSŁAWA HALINA JARZĄB
Wspólnik
2011-11-17
2015-09-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000ZŁ
ARTUR SEBASTIAN JARZĄB
Wspólnik
2011-11-17
2020-02-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200ZŁ
STANISŁAW ROŻNIAKOWSKI
Wspólnik
2011-11-17
2020-02-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200ZŁ
Wspólnik
2011-11-17
2020-02-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200ZŁ
97805912500000
MIROSŁAW JÓZEF NAPIERAŁA
Wspólnik
2019-01-07
2020-02-28
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,- ZŁOTYCH
MARIAN STEFAN BIEGAŃSKI
Likwidator
2019-01-07
2020-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST PREZES WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
IZABELA MAŁGORZATA SKLORZ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-17
2019-01-07
ARTUR SEBASTIAN JARZĄB
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-17
2019-01-07
STANISŁAW ROŻNIAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-17
2019-01-07
2011-11-17
2019-01-07
"INDYK SIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie