KRS 0000402206
NIP7781406142
REGON63039065400000
NazwaINVEST UNION SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaINVEST UNION
Data rejestracji 21 lis 2011 (13 lat temu) 21 lis 2011
Data usunięcia 24 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji25000
Dane kontaktowe
Email POCZTA@INVESTUNION.PL
Dane podatkowe
NIP 7781406142
data rejestracji 01 mar 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK PAWEŁ POPIOŁKIEWICZ
Prokurent
2012-07-12
2017-12-11
PROKURA SAMOISTNA
JUSTYNA STASZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-21
2017-12-11
AGNIESZKA JÓRDECZKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-21
2012-07-12
MARTIN NICOLAS SCHWARTZ
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
2023-11-24
JONATHAN WISEMAN
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
2023-11-24
AGNIESZKA POPIOŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-21
2012-04-23
PIOTR NADOL
Członek Organu Nadzoru
2012-04-23
2017-12-11
NATALIA UCHMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2017-12-11
ELISABETH KUDROW
Członek Organu Nadzoru
2017-12-11
2023-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ TEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ MICHAŁ JÓRDECZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2017-12-11
MAREK PAWEŁ POPIOŁKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2012-04-23
MAREK PAWEŁ POPIOŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-11
2018-06-07
CHARLES PICKARD
PREZES ZARZĄDU
2018-08-27
2023-11-24
SUSAN CONNELLY
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-27
2023-11-24
2011-11-21
2017-12-11
"CAPITALFINA" SPÓŁKA AKCYJNA
2011-11-21
2012-06-13
PIEKARY, 24, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA
2012-06-13
2017-12-11
ZAMKOWA, 5, POZNAŃ, 61-768, POZNAŃ, POLSKA
2017-12-11
2019-01-11
UL. JANINY OMAŃKOWSKIEJ, 58, POZNAŃ, 60-465, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie