KRS 0000402067
NIP6312643030
REGON24277932600000
NazwaADIUTUS UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADIUTUS UBEZPIECZENIA
Data rejestracji 16 lis 2011 (13 lat temu) 16 lis 2011
Data usunięcia 28 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEDARIUSZ JULIAN SZYK
Wspólnik
2011-11-16
2024-02-28
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600,00 ZŁ
JANUSZ JÓZEF PROBE
Wspólnik
2011-11-16
2024-02-28
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ
MARZENA DANUTA GLANC CHOŁUJ
Wspólnik
2011-11-16
2016-03-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00;-ZŁ
MAŁGORZATA KATARZYNA SZAJNOWSKA
Wspólnik
2016-03-11
2024-02-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850,00 ZŁ
ILONA MARIA PROBE
Członek Organu Nadzoru
2011-11-16
2024-02-28
DARIUSZ JULIAN SZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-11-16
2016-03-11
JANUSZ JÓZEF PROBE
Członek Organu Nadzoru
2011-11-16
2022-09-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MARZENA DANUTA GLANC CHOŁUJ
PREZES ZARZĄDU
2011-11-16
2016-03-11
MAŁGORZATA KATARZYNA SZAJNOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-16
2016-03-11
DARIUSZ JULIAN SZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2024-02-28
2011-11-16
2019-10-09
SZKOLNA, 1c, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie