KRS 0000401943
NIP9151787942
REGON02175658100000
NazwaOŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY EKOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY EKOPROGRESS
Data rejestracji 14 lis 2011 (13 lat temu) 14 lis 2011
Data usunięcia 24 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNA, 28, PĘGÓW, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPAWEŁ CHAMARA
Beneficjent
PAWEŁ CHAMARA
reprezentant
ANDRZEJ DZIAGACZ
Wspólnik
2011-11-14
2014-04-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ROBERT RYSZARD WOŹNIAK
Wspólnik
2011-11-14
2014-04-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ ARKADIUSZ CHAMARA
Wspólnik
2011-11-14
2024-06-24
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ ARKADIUSZ CHAMARA
Prokurent
2014-04-14
2015-04-23
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ CHAMARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
ANDRZEJ DZIAGACZ
PREZES
2011-11-14
2014-04-14
ROBERT RYSZARD WOŹNIAK
WICEPREZES
2011-11-14
2014-04-14
STANISŁAW ZYGMUNT KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2015-04-23
PAWEŁ ARKADIUSZ CHAMARA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2024-06-24
2011-11-14
2022-03-29
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2011-11-14
2022-03-29
2611Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
2011-11-14
2022-03-29
2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-11-14
2022-03-29
2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
2011-11-14
2022-03-29
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2011-11-14
2022-03-29
2344Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
2011-11-14
2022-03-29
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2011-11-14
2022-03-29
2630Z - PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
2011-11-14
2022-03-29
2651Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
2011-11-14
2022-03-29
2740Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2011-11-14
2024-06-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-14
2024-06-24
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY EKOPROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-14
2024-06-24
GŁÓWNA, 28, PĘGÓW, 55-120, OBORNIKI ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie