KRS 0000401739
NIP1231264751
REGON14587781900000
NazwaDIETETY.COM M. KOCZYWĄS B. ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDIETETY.COM M. KOCZYWĄS B. ZIÓŁKOWSKI
Data rejestracji 14 lis 2011 (13 lat temu) 14 lis 2011
Data usunięcia 19 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WĄSKA, 16, KONSTANCIN-JEZIORNA, 05-520, KONSTANCIN-JEZIORNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMICHAŁ PRZEMYSŁAW KOCZYWĄS
Wspólnik
2011-11-14
2013-02-19
BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI
Wspólnik
2011-11-14
2013-02-19
ADAM MICHAŁ STAWIARSKI
Wspólnik
2011-11-14
2012-03-02
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
MICHAŁ PRZEMYSŁAW KOCZYWĄS
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-14
2013-02-19
BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-14
2013-02-19
ADAM MICHAŁ STAWIARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2011-11-14
2012-03-02
2011-11-14
2011-11-23
DIETETY.COM M. KOCZWĄS B. ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie