KRS 0000401263
NIP7941818423
REGON18078049000000
NazwaEUROSHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROSHOES
Data rejestracji 07 lis 2011 (13 lat temu) 07 lis 2011
Data usunięcia 18 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 7, LIPNIK, 37-206, SIETESZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMMARIUSZ GRZEGORZ PASIECZNIK
Wspólnik
2011-11-07
2020-06-18
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
SWITŁANA TERCZYŃSKA
Wspólnik
2011-11-07
2020-06-18
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
MARIUSZ GRZEGORZ PASIECZNIK
Likwidator
2017-02-14
2020-06-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU KWOTY TRANSAKCJI LUB UMOWY Z JEDNYM PODMIOTEM PRZEKRACZAJĄCEJ 25.000,00 EUR (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY EURO) WYMAGANA JEST TAKŻE JEDNOMYŚLNA UCHWAŁA CAŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKI.
SVITLANA GASS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-07
2017-02-14
MARIUSZ GRZEGORZ PASIECZNIK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-07
2017-02-14
SWITŁANA TERCZYŃSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2011-11-07
2017-02-14
2011-11-07
2017-02-14
EUROSHOES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie