KRS 0000401235
NIP5322042662
REGON14586444900000
NazwaMEDICOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDICOMAR
Data rejestracji 04 lis 2011 (13 lat temu) 04 lis 2011
Data usunięcia 11 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWOLEŃSKA, 81L, WARSZAWA, 04-761, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNAMARCIN ROBERT SZATKOWSKI
Wspólnik
2011-11-04
2016-01-11
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500 ZŁOTYCH
MARCIN ROBERT SZATKOWSKI
Likwidator
2015-02-05
2016-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN ROBERT SZATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-04
2015-02-05
2011-11-04
2015-02-05
MEDICOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-04
2014-09-11
WROŃSKIEGO, 3, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie