KRS 0000401118
NIP9462635890
REGON06134807500000
NazwaEGERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEGERIA
Data rejestracji 03 lis 2011 (13 lat temu) 03 lis 2011
Data usunięcia 18 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRÓLEWSKA, 9, LUBLIN, 20-109, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@EGERIA.LUBLIN.PL
Dane podatkowe
NIP 9462635890
data rejestracji 01 gru 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETLUCYNA MONTUSIEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH WNUK
reprezentant
WOJCIECH WNUK
Likwidator
2023-04-24
2023-12-18
PAULINA DOROTA KULESZA
Likwidator
2023-04-24
2023-12-18
RYSZARD ANTONI MONTUSIEWICZ
Wspólnik
2011-11-03
2016-04-28
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)
WALDEMAR SZCZEPANIK
Wspólnik
2011-11-03
2013-11-25
8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ
ANNA NATALIA WILCZYŃSKA
Wspólnik
2013-11-25
2023-12-18
2 UDZIAŁY O WARTOŚCI 2000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
WOJCIECH WNUK
Wspólnik
2013-11-25
2023-12-18
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PAULINA DOROTA KULESZA
Wspólnik
2016-04-28
2023-12-18
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
MACIEJ RYSZARD MONTUSIEWICZ
Wspólnik
2016-04-28
2023-12-18
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
LUCYNA MONTUSIEWICZ
Wspólnik
2016-04-28
2023-12-18
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
LUCYNA MONTUSIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZESOWI I WICEPREZESOM ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, ZAŚ W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
RYSZARD ANTONI MONTUSIEWICZ
PREZES
2011-11-03
2016-04-28
WALDEMAR SZCZEPANIK
WICEPREZES
2011-11-03
2013-11-25
WOJCIECH WNUK
WICEPREZES
2013-11-25
2023-04-24
ANNA NATALIA WILCZYŃSKA
CZŁONEK
2013-11-25
2023-04-24
PAULINA DOROTA KULESZA
WICEPREZES
2016-04-28
2019-12-27
PAULINA DOROTA KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2019-12-27
2023-04-24
2011-11-03
2023-04-24
EGERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-03
2015-08-11
KRÓLEWSKA, 9, LUBLIN, 20-139, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie