KRS 0000400743
NIP5342480709
REGON14523483700000
NazwaTOV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOV
Data rejestracji 03 lis 2011 (13 lat temu) 03 lis 2011
Data usunięcia 10 mar 2023 10 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚWIERKOWA, 3, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHRONI DAVITASHVILI
Wspólnik
2011-11-03
2014-10-08
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
YOHANAN SHALEV
Wspólnik
2011-11-03
2014-10-08
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ISTVAN LABAR
Wspólnik
2014-10-08
2015-07-27
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000 ZŁ
SERGHEI PLESU
Wspólnik
2015-07-27
2023-03-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
RONI DAVITASHVILI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-03
2014-04-02
YOHANAN SHALEV
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-03
2014-10-08
RONI DAVITASHVILI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-14
2015-07-27
ISTVAN LABAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2015-07-27
SERGHEI PLESU
PREZES ZARZĄDU
2015-07-27
2023-03-10
2011-11-03
2015-07-27
AL.KRAKOWSKA, 22A, SĘKOCIN NOWY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie