KRS 0000400510
NIP6472561737
REGON24277844000000
NazwaENERGY METAL CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGY METAL CRAFT
Data rejestracji 31 paź 2011 (13 lat temu) 31 paź 2011
Data usunięcia 17 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ELIZY ORZESZKOWEJ, 3, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6472561737
data rejestracji 01 paź 2011
status Czynny
06114010780000395057001003
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
33114010780000395057001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
60114010780000395057001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
64114010780000395057001026
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
91114010780000395057001025
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
76114010780000395057001004
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWMAREK GAŁKO
Beneficjent
1978-04-01
ROBERT JASIŃSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW PASKUDA
zgłaszający - komplementariusz
MAREK GAŁKO
zgłaszający - komplementariusz
1978-04-01
PRZEMYSŁAW PASKUDA
Beneficjent
ROBERT JASIŃSKI
zgłaszający - komplementariusz
PRZEMYSŁAW PASKUDA
Wspólnik
2011-10-31
2022-10-17
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29 500,00ZŁ
ROBERT JASIŃSKI
Wspólnik
2020-09-21
2022-10-17
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17 500,00ZŁ
MARCEL BENDA
Wspólnik
2011-10-31
2020-09-21
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁ.
1973-05-15
MAREK GAŁKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ROBERT JASIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PRZEMYSŁAW PASKUDA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCEL BENDA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-31
2020-07-21
1973-05-15
PRZEMYSŁAW PASKUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-31
2020-09-21
MAREK GAŁKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-31
2022-10-17
1978-04-01
ROBERT PRZEMYSŁAW JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-02-26
2022-10-17
PRZEMYSŁAW PASKUDA
PREZES ZARZĄDU
2020-09-21
2022-10-17
2011-10-31
2019-07-29
OS. XXX-LECIA PRL, 123, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-286, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie