KRS 0000400490
NIP9542734080
REGON24276963500000
NazwaRAD-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAD-SERVICE
Data rejestracji 28 paź 2011 (13 lat temu) 28 paź 2011
Data usunięcia 26 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZABŁOCKIEGO, 54, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA BARBARA PIWKOWSKA
Wspólnik
2011-10-28
2020-10-26
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
JOANNA MARIA WITKOWSKA KLINKE
Wspólnik
2011-10-28
2020-10-26
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MAREK ROSOŁOWSKI
Wspólnik
2011-10-28
2020-10-26
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00 ZŁ
LESZEK MACIEJ PIASECKI
Wspólnik
2011-10-28
2017-04-24
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000,00 ZŁ
BOGDAN RĄCZKA
Wspólnik
2017-04-24
2020-10-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: 1.JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-DLA ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH; 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE-DLA ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PONAD KWOTĘ 50.000,00 ZŁOTYCH,Z TYM,ŻE DLA USTALENIA WARTOŚCI ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM JAKO JEDNĄ CZYNNOŚĆ TRAKTUJE SIĘ WSZYSTKIE TRANSAKCJE Z JEDNYM KONTRAHENTEM LUB TEŻ DOTYCZĄCE TEGO SAMEGO PRZEDMIOTU TRANSAKCJI W CIĄGU 12 KOLEJNYCH MIESIĘCY.
ŁUKASZ MAREK ROSOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-28
2014-06-02
ŁUKASZ MAREK ROSOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-02
2017-04-24
ŁUKASZ MAREK ROSOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-24
2020-10-26
LESZEK MACIEJ PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-28
2017-04-24
MAŁGORZATA BARBARA PIWKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-28
2014-06-02
MAŁGORZATA BARBARA PIWKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-02
2020-10-26
JOANNA MARIA WITKOWSKA KLINKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-28
2017-04-24
JOANNA MARIA WITKOWSKA KLINKE
PREZES ZARZĄDU
2017-04-24
2020-10-26
2011-10-28
2020-10-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-28
2020-10-26
RAD-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-28
2020-10-26
ZABŁOCKIEGO, 54, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
2015-05-27
2020-10-26
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2011-10-28
2020-10-26
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2011-10-28
2020-10-26
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie