KRS 0000400177
NIP8992730147
REGON02175306800000
NazwaECWP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECWP
Data rejestracji 07 lis 2011 (13 lat temu) 07 lis 2011
Data usunięcia 23 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOŚCIELNA, 12, WROCŁAW, 52-314, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWTOSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2011-11-07
2014-02-17
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
OŚRODEK WSPIERANIA INNOWACYJNYCH BIZNESÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2011-11-07
2024-01-23
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-11-07
2024-01-23
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
02102506700000
Wspólnik
2014-02-17
2024-01-23
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
02209282900000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiI.W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI. II.W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. III.W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTÓW, KAŻDY Z NICH MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI.
MARIUSZ ŁUKASZ ONUFER
PREZES ZARZĄDU
2016-04-15
2020-06-04
MARIUSZ ŁUKASZ ONUFER
PREZES ZARZĄDU
2011-11-07
2016-04-12
ANDRZEJ JAN STEFANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-12
2016-04-15
2011-11-07
2016-04-12
EUROPEJSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-07
2016-04-12
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 110, WROCŁAW, 50-441, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie