KRS 0000400009
NIP6793076632
REGON12244318300000
NazwaDESIG'N'BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDESIG'N'BUILD
Data rejestracji 24 paź 2011 (13 lat temu) 24 paź 2011
Data usunięcia 03 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DALIOWA, 8, KRAKÓW, 30-612, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6793076632
data rejestracji 01 sty 2012
status Czynny
54249000050000453019313653
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
73106000760000338000036124
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEANDRZEJ PRYLIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ PRYLIŃSKI
reprezentant
DAMIAN MARCIN KORECKI
Wspólnik
2011-10-24
2016-04-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ PRYLIŃSKI
Wspólnik
2016-04-20
2020-08-03
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 900,00 ZŁ
ANDRZEJ PRYLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENETM.
DAMIAN MARCIN KORECKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-24
2016-04-20
ANDRZEJ PRYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-20
2020-08-03
2011-10-24
2011-11-21
DESIGN'N'BUILID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-21
2011-12-06
DESIGN'N'BUILD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie