KRS 0000399486
NIP5472140047
REGON24276105900000
NazwaLUPUS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUPUS PHARMA
Data rejestracji 25 paź 2011 (13 lat temu) 25 paź 2011
Data usunięcia 30 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JARZĘBINOWA, 6, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472140047
data rejestracji 28 paź 2011
status Czynny
37109025900000000150905141
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASABINA GRAŻYNA JACHOWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ KRZYSZTOF JACHOWICZ
Beneficjent
SABINA GRAZYNA JACHOWICZ
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
ADAM HENRYK KUSA
Wspólnik
2011-10-25
2013-01-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ADAM JANUSZ BIELECKI
Wspólnik
2011-10-25
2012-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
SABINA GRAŻYNA JACHOWICZ
Wspólnik
2012-02-07
2013-04-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ JACHOWICZ
Wspólnik
2013-01-11
2013-04-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR TOMASZ JACHOWICZ
Prokurent
2013-01-11
2013-04-30
SAMOISTNA
SABINA GRAŻYNA JACHOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ŁUKASZ KRZYSZTOF JACHOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB POWOŁYWANYCH NA CZAS NIEOZNACZONY. KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA, A W TYM PODPISAĆ DOKUMENTY MAJĄCE NA CELU ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM SPÓŁKI.
ADAM HENRYK KUSA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2013-01-11
SABINA GRAŻYNA JACHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-02-07
2013-04-30
ŁUKASZ KRZYSZTOF JACHOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-11
2013-04-30
2011-10-25
2013-01-11
ZDROWIA, 12, KOZY, 43-340, KOZY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie