KRS 0000399234
NIP9671351205
REGON34119677200000
NazwaIKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIKSEL
Data rejestracji 14 paź 2011 (13 lat temu) 14 paź 2011
Data usunięcia 03 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 23, BYDGOSZCZ, 85-458, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9671351205
data rejestracji 08 lis 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWACŁAW ZAJĄC
Beneficjent
JACEK WŁODZIMIERZ LESKI
Beneficjent
WACŁAW ZAJĄC
reprezentant
JACEK WŁODZIMIERZ LESKI
reprezentant
JACEK WŁODZIMIERZ LESKI
Wspólnik
2011-10-14
2021-02-03
51 (PIEĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 300 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WACŁAW ZAJĄC
Wspólnik
2011-10-14
2021-02-03
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 700 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
WACŁAW ZAJĄC
Prokurent
2011-10-14
2019-12-18
PROKURA JEDNOOSOBOWA
JACEK WŁODZIMIERZ LESKI
Likwidator
2019-12-18
2021-02-03
WACŁAW ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK WŁODZIMIERZ LESKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) PROKURENT JEDNOOSOBOWO
JACEK WŁODZIMIERZ LESKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-14
2019-12-18
2011-10-14
2019-12-18
IKSEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie