KRS 0000398410
NIP6711809986
REGON32114536500000
NazwaJACHT KLUB KOŁOBRZEG W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJACHT KLUB KOŁOBRZEG
Data rejestracji 07 paź 2011 (13 lat temu) 07 paź 2011
Data usunięcia 08 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres WARZELNICZA, 1, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNADAM CZAPIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2013-09-30
BŁAŻEJ BRIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2013-09-30
MICHAŁ CELER
Członek Organu Nadzoru
2013-09-30
2015-05-12
WALDEMAR BURAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2013-09-30
TOMASZ PAUK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-30
2015-05-12
JANUSZ WIECIECH
Członek Organu Nadzoru
2013-09-30
2015-05-12
MARLENA JURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-05-12
2022-09-08
BEATA MIESZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-12
2022-09-08
EDWARD BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-12
2022-09-08
STANISŁAW RĄCZKOWSKI
Likwidator
2018-03-12
2022-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKOMANDOR LUB WICEKOMANDOR I SEKRETARZ LUB SKARBNIK W SPRAWACH FINANSOWYCH, W POZOSTAŁYCH KOMANDOR I WICEKOMANDORZY.
TOMASZ PAUK
SKARBNIK
2015-05-12
2018-03-12
MIROSŁAW PIOTR CZAJKA
WICEKOMANDOR DS. SZKOLENIA
2017-01-11
2018-03-12
SYLWIA WILCZYŃSKA
KOMANDOR
2011-10-07
2015-05-12
ROMAN LESZEK BRELIŃSKI
WICEKOMANDOR DS.SZKOLENIOWYCH
2011-10-07
2013-09-30
JACEK JUSZKO
SEKRETARZ
2011-10-07
2013-09-30
ALEKSANDRA PAUK
SKARBNIK
2013-09-30
2015-05-12
KAROL PAUK
WICEKOMANDOR DS.SZKOLENIA
2013-09-30
2015-05-12
NORBERT JAROSŁAW FRAŃCZUK
SEKRETARZ
2013-09-30
2018-03-12
JANUSZ WIECIECH
WICEKOMANDOR D/S TECHNICZNYCH
2015-05-12
2018-03-12
STANISŁAW JASIŃSKI
WICEKOMANDOR D/S SZKOLENIA
2015-05-12
2017-01-11
2011-10-07
2018-03-12
JACHT KLUB KOŁOBRZEG
2011-10-07
2013-09-30
CHODKIEWICZA, 24 b, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie