KRS 0000398306
NIP6972303487
REGON30193797500000
NazwaTERMAPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTERMAPLUS
Data rejestracji 07 paź 2011 (13 lat temu) 07 paź 2011
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 6, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAANNA MAŁGORZATA SZYSZKOWIAK-GORWA
Wspólnik
2011-10-07
2018-03-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
MARIOLA MARIA SZYSZKOWIAK
Wspólnik
2011-10-07
2018-03-28
40 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
JOWITA MAGDALENA JAKUBOWICZ
Wspólnik
2011-10-07
2018-03-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
JOWITA MAGDALENA JAKUBOWICZ
Likwidator
2014-12-15
2018-03-28
MAREK ZBIGNIEW GORWA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2018-03-28
ANNA MAŁGORZATA SZYSZKOWIAK-GORWA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2018-03-28
MARIOLA MARIA SZYSZKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2018-03-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - BEZ OGRANICZEŃ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - BEZ OGRANICZEŃ - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - DO PODWÓJNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
JOWITA MAGDALENA JAKUBOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2014-12-15
2011-10-07
2014-12-15
TERMAPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie