KRS 0000398079
NIP5222989787
REGON14582629400000
NazwaL-T-D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaL-T-D
Data rejestracji 05 paź 2011 (13 lat temu) 05 paź 2011
Data usunięcia 25 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADRZECZNA, 8, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITHANH DUNG LUONG
Wspólnik
2011-10-05
2012-02-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ANH DUNG NGUYEN
Wspólnik
2012-02-02
2015-03-18
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000 ZŁOTYCH
QUANG THUY NGUYEN
Wspólnik
2015-03-18
2021-10-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
1982-09-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THANH DUNG LUONG
PREZES ZARZĄDU
2011-10-05
2012-02-02
ANH DUNG NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2012-02-02
2015-03-18
QUANG THUY NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2015-03-18
2021-10-25
1982-09-22
2011-10-05
2013-07-25
GŁADKA, 27, WARSZAWA, 02-172, WARSZAWA, POLSKA
2013-07-25
2015-03-18
NADRZECZNA, 16 A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie