KRS 0000398063
NIP9930649679
REGON12242606100000
NazwaBLUE BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBLUE BOX
Data rejestracji 07 paź 2011 (13 lat temu) 07 paź 2011
Data usunięcia 03 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SEMINARYJSKA, 29 A, KIELCE, 25-372, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9930649679
data rejestracji 23 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMARCIN LEON SZKARADEK
Wspólnik
2011-10-07
2014-09-05
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 350 ZŁ
SEBASTIAN JAN HANUSIAK
Wspólnik
2011-10-07
2013-07-23
33 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 ZŁOTYCH
JERZY MACIEJ SZKARADEK
Wspólnik
2011-10-07
2014-09-05
33 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 ZŁOTYCH
MARLENA ANDREA SZKARADEK
Wspólnik
2014-09-05
2020-02-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
ALFREDA SZKARADEK
Wspólnik
2015-04-30
2020-06-03
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500, 00 ZŁ
WACŁAW SZKARADEK
Wspólnik
2020-02-05
2020-06-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ
ALFREDA SZKARADEK
Likwidator
2020-01-08
2020-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN LEON SZKARADEK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2014-09-05
SEBASTIAN JAN HANUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2013-07-23
MARLENA ANDREA STERNAK
PREZSES ZARZĄDU
2014-09-05
2015-04-30
ALFREDA SZKARADEK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-30
2020-01-08
JERZY MACIEJ SZKARADEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2014-09-05
2011-10-07
2020-01-08
BLUE BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-07
2014-09-05
JANA DZIERŻONA, 9, TUCHÓW, 33-170, TUCHÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie