KRS 0000397863
NIP6793075779
REGON12242171500000
NazwaMOBEELIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOBEELIZER
Data rejestracji 06 paź 2011 (13 lat temu) 06 paź 2011
Data usunięcia 06 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁĄCZNIK, 12, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1092000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW KOWALIK
reprezentant
1985-12-25
JAROSŁAW KOWALIK
Beneficjent
1985-12-25
MAŁGORZATA EDYTA KOWALIK
Beneficjent
Wspólnik
2011-10-06
2021-05-06
5.320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 532.000 ZŁ.
49292202000000
Wspólnik
2011-10-06
2014-06-30
5.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 560.000 ZŁ.
12155993700000
Wspólnik
2014-06-30
2021-05-06
5.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 560.000 ZŁ
12067819500000
JAROSŁAW KOWALIK
Likwidator
2020-10-01
2021-05-06
1985-12-25
JAROSŁAW KOWALIK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI INSTYTUT KARPACKI, KTÓRA POSIADA 48,72% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MOBEELIZER SP. Z O.O.
MAŁGORZATA EDYTA KOWALIK
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI INSTYTUT KARPACKI, KTÓRA POSIADA 48,72% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MOBEELIZER SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OSOBA WCHODZĄCA AKTUALNIE W SKŁAD ZARZĄDU. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 10.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST TAKŻE PROKURENT SAMODZIELNY.
MARCIN ADAM PERŁAK
PRRZES ZARZĄDU
2011-10-06
2014-06-30
JAROSŁAW STELMASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-06
2014-06-30
ŁUKASZ MIROSŁAW BARTKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-06-30
2015-02-09
JAROSŁAW KOWALIK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-09
2020-10-01
1985-12-25
2011-10-06
2020-10-01
MOBEELIZER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-06
2014-06-30
WALEREGO SŁAWKA, 3A, KRAKÓW, 30-633, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie