KRS 0000397844
NIP8133666794
REGON18077080100000
NazwaPOLGRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLGRYS
Data rejestracji 30 wrz 2011 (13 lat temu) 30 wrz 2011
Data usunięcia 26 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOMINIKAŃSKA, 25, RZESZÓW, 35-041, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133666794
data rejestracji 30 wrz 2011
status Czynny
81124047511111001051232758
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
07917610352004003291560001
BS9176 III Oddział Rzeszów
ul. Krakowska 12B/4 35-111 Rzeszów POLSKA
15124047511111001053848775
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
09124047511978001098392747
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
02124047511111001088188561
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
25124047511111001094573269
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
82124047511111001094570691
PEKAO Oddział w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 5
ul. Juliusza Słowackiego 5 35-060 Rzeszów POLSKA
32916100010006642620000010
BS9161 Centrala
Lubenia 142 36-042 rzeszowski POLSKA
53916100010006642620000020
BS9161 Centrala
Lubenia 142 36-042 rzeszowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAZBIGNIEW WŁADYSŁAW FERENC
zgłaszający - inny
VIOLETTA WÓJTOWICZ
Beneficjent
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW FERENC
Beneficjent
BOGUSŁAW WÓJTOWICZ
zgłaszający - inny
VIOLETTA WÓJTOWICZ
zgłaszający - inny
BOGUSŁAW WÓJTOWICZ
Prokurent
2012-11-28
2019-11-26
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW FERENC
Wspólnik
2011-09-30
2019-11-26
11048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 552 400 ZŁ
LECH ANDRZEJ OLSZAŃSKI
Wspólnik
2011-09-30
2012-11-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH
VIOLETTA WÓJTOWICZ
Wspólnik
2012-11-28
2019-11-26
11048 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 552 400 ZŁ
VIOLETTA WÓJTOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
UDZIAŁ W ZYSKACH W WYSOKOŚCI - 49,5%
50% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2 500 ZŁ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM – SPÓŁCE POLGRYS KRUSZYWA SP. Z O.O.
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW FERENC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
UDZIAŁ W ZYSKACH W WYSOKOŚCI - 49,5%
50% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2 500 ZŁ W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM – SPÓŁCE POLGRYS KRUSZYWA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW FERENC
PREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2019-11-26
LECH ANDRZEJ OLSZAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2012-11-28
VIOLETTA WÓJTOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-28
2019-11-26
2011-09-30
2012-11-28
AL.TADEUSZA REJTANA, 31 i, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie