KRS 0000397800
NIP7432021981
REGON28134262000000
NazwaBUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE ENERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDOWNICTWO ELEKTROENERGETYCZNE ENERGON
Data rejestracji 30 wrz 2011 (13 lat temu) 30 wrz 2011
Data usunięcia 23 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOPERNIKA, 14, LUBOMINO, 11-135, LUBOMINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 640000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7432021981
data rejestracji 18 lis 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIMAŁGORZATA ANNA JANOWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ WOJCIECH KUŚMIEREK
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ WOJCIECH KUŚMIEREK
Prokurent
2011-09-30
2013-06-21
SAMOISTNA
RAFAŁ SYMONOWICZ
Prokurent
2013-06-21
2016-07-07
SAMOISTNA
KRZYSZTOF JÓZEF ZIELIŃSKI
Prokurent
2014-04-23
2015-04-20
SAMOISTNA
Wspólnik
2011-09-30
2012-11-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
17099416400000
KRZYSZTOF PIOTR RZOSIŃSKI
Wspólnik
2011-09-30
2011-11-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
GRZEGORZ JAN IDZIKOWSKI
Wspólnik
2011-09-30
2024-07-23
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ANNA JANOWICZ
Wspólnik
2011-11-30
2024-07-23
192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000,00ZŁ
PAWEŁ PIOTR KUŚMIEREK
Wspólnik
2012-11-15
2024-07-23
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96.000,00ZŁ
TOMASZ RADLIŃSKI
Wspólnik
2012-11-15
2014-06-11
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ
ADAM PAWEŁ DŁUGOŁĘCKI
Wspólnik
2014-08-04
2024-07-23
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00ZŁ
MAŁGORZATA ANNA JANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU WYBORU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ WOJCIECH KUŚMIEREK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-07
2024-07-23
GRZEGORZ JAN IDZIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2016-02-08
GRZEGORZ JAN IDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-08
2016-07-07
TOMASZ RADLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2014-04-02
KRZYSZTOF PIOTR RZOSIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2011-11-30
MAŁGORZATA ANNA JANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-30
2014-04-02
MAŁGORZATA ANNA JANOWICZ
PREZES
2014-04-02
2015-12-01
2011-09-30
2014-04-02
EKO-KOMPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-30
2014-08-04
KOPERNIKA, 5, LUBOMINO, 11-135, LUBOMINO, POLSKA
2014-08-04
2017-03-02
SPICHRZOWA, 1, DOBRE MIASTO, 11-040, DOBRE MIASTO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie