KRS 0000397561
NIP9522114598
REGON14575583200000
NazwaEKOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOLBUD
Data rejestracji 28 wrz 2011 (13 lat temu) 28 wrz 2011
Data usunięcia 26 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO, 36, WARSZAWA, 04-830, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522114598
data rejestracji 28 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAMAREK MARCIN KOSZELA
Beneficjent
MONIKA DĄBROWSKA
Beneficjent
MONIKA DĄBROWSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MAREK KOSZELA
Wspólnik
2013-09-14
2024-02-26
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-06-14
2020-12-17
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 000 ZŁOTYCH
24318027000000
Wspólnik
2020-12-17
2024-02-26
5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
38560897300000
MONIKA DĄBROWSKA
Wspólnik
2011-09-28
2012-04-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
MARIUSZ PIOTR GOETZE
Wspólnik
2011-09-28
2018-06-14
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 000 ZŁOTYCH
MONIKA DĄBROWSKA
Wspólnik
2012-05-12
2024-02-26
5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250 000 ZŁOTYCH
MARCIN PIOTR OLSZEWSKI
Prokurent
2022-06-11
2023-12-14
SAMOISTNA
MARCIN PIOTR OLSZEWSKI
Likwidator
2023-02-09
2024-02-26
MONIKA DĄBROWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-28
2017-03-09
MARIUSZ PIOTR JĘDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-28
2017-03-09
MONIKA JĘDRZEJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-28
2017-03-09
MAREK KOSZELA
Członek Organu Nadzoru
2013-09-14
2017-03-09
MAREK MARCIN KOSZELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MONIKA DĄBROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
SŁAWOMIR DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-28
2013-09-14
ARTUR ROBERT NIEWOLA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-14
2016-03-21
MONIKA DĄBROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2023-02-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-03
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 130775.88 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130775.88 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 306560.41 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4706.48 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 14763 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 156315.05 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 697746.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 668848.47 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 750000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28897.67 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 697746.14 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 697746.14 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 694797 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2011-09-28
2023-02-09
EKOLBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-28
2013-09-14
ORŁOWSKIEGO, 36, WARSZAWA, 04-830, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-14
2017-03-09
KLIMCZAKA, 7, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie