KRS 0000397511
NIP9581657969
REGON22153552000000
NazwaALTAS LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALTAS LIMITED
Data rejestracji 28 wrz 2011 (13 lat temu) 28 wrz 2011
Data usunięcia 22 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJOANNA DARIA JANKOWSKA
Wspólnik
2011-09-28
2015-10-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
LEO ALKAN
Wspólnik
2011-09-28
2015-09-30
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
ALTAS HEDIYELIK ESYAETIKET ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Wspólnik
2015-09-30
2020-05-22
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
JOANNA DARIA JANKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-28
2014-10-13
ARSLAN ALKAN
WICE PREZES ZARZĄDU
2011-09-28
2015-07-15
LEO ARSLAN ALKAN
PREZES ZARZĄDU
2014-10-13
2020-05-22
ANNA DOROTA RUMIŃSKA
WICE PREZES
2015-07-15
2020-05-22
2011-09-28
2015-07-15
ALKAN & JANKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-28
2011-12-09
KAPITAŃSKA, 9, GDYNIA, 81-331, GDYNIA, POLSKA
2011-12-09
2014-10-13
PODJAZD, 2, SOPOT, 81-805, SOPOT, POLSKA
2014-10-13
2014-11-18
10 LUTEGO, 32, GDYNIA, 81-366, GDYNIA, POLSKA
2014-11-18
2015-10-09
10 LUTEGO, 32, GDYNIA, 81-364, GDYNIA, POLSKA
2015-10-09
2018-02-27
AL. KRAKOWSKA, 48, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie