KRS 0000397195
NIP9571060796
REGON22153261600000
NazwaWSPÓLNA ORGANIZACJA ŚWIADOMEJ POMOCY DZIECIOM
Krótka nazwaWSPÓLNA ORGANIZACJA ŚWIADOMEJ POMOCY DZIECIOM
Data rejestracji 30 wrz 2011 (13 lat temu) 30 wrz 2011
Data usunięcia 24 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PARTYZANTÓW, 76, GDAŃSK, 80-254, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.MARCELINA ANNA MOMOT
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2018-10-24
BOGDAN ROMAN OFFERT
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2018-10-24
ANNA MARIA PACZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2018-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA SAMODZIELNIE
BERNADETTA JULIANNA CZAJKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-09-30
2011-11-02
ŻANETA KAMILA OSOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-30
2011-11-02
SANDRA ANNA OSOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-30
2011-11-02
MONIKA ANNA PELISIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-02
2018-10-24
KAROLINA MARIA RINGWELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-02
2015-10-29
MACIEJ MATEUSZ PELISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-02
2018-10-24
2011-09-30
2018-10-24
FUNDACJA
2011-09-30
2018-10-24
WSPÓLNA ORGANIZACJA ŚWIADOMEJ POMOCY DZIECIOM
2011-09-30
2018-10-24
PARTYZANTÓW, 76, GDAŃSK, 80-254, GDAŃSK, POLSKA
2011-09-30
2018-10-24
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK
2011-09-30
2018-10-24
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2011-09-30
2018-10-24
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2011-09-30
2018-10-24
5819Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2011-09-30
2018-10-24
181 - DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
2011-09-30
2018-10-24
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2011-09-30
2018-10-24
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2011-09-30
2018-10-24
4761Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2011-09-30
2018-10-24
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2011-09-30
2018-10-24
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie