KRS 0000396746
NIP7282784742
REGON10129061700000
NazwaPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 21 wrz 2011 (13 lat temu) 21 wrz 2011
Data usunięcia 27 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres BRZEZIŃSKA, 33/35, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7282784742
data rejestracji 25 paź 2011
status Czynny
02102010260000170203924396
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
44102039160000090203048295
PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
81114011080000361951001001
mBank Oddział Korporacyjny Łódź
ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAKRZYSZTOF JACEK SŁODKIEWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF JACEK SŁODKIEWICZ
Beneficjent
MAŁGORZATA EWA SŁODKIEWICZ
Beneficjent
MAŁGORZATA EWA SŁODKIEWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF JACEK SŁODKIEWICZ
Wspólnik
2011-09-21
2021-07-27
MAŁGORZATA EWA SŁODKIEWICZ
Wspólnik
2011-09-21
2021-07-27
KRZYSZTOF JACEK SŁODKIEWICZ
Beneficjent
inne
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. - PARK SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE - PARK M.K. SŁODKIEWICZ SP.J.
MAŁGORZATA EWA SŁODKIEWICZ
Beneficjent
inne
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. - PARK SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE - PARK M.K. SŁODKIEWICZ SP.J.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ SPÓŁKĘ JEST PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF SŁODKIEWICZ UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-21
2021-07-27
10129018400000
2011-09-21
2021-07-27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-09-21
2021-07-27
PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-09-21
2021-07-27
BRZEZIŃSKA, 33/35, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-05-27
2021-07-27
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2015-05-27
2021-07-27
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2015-05-27
2021-07-27
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-05-27
2021-07-27
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-05-27
2021-07-27
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-05-27
2021-07-27
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-05-27
2021-07-27
66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
2015-05-27
2021-07-27
7120 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-05-27
2021-07-27
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-05-27
2021-07-27
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Data ostatniej aktualizacji: 21 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie