KRS 0000396642
NIP8252171596
REGON06133047700000
NazwaGLOBAL TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBAL TRANSPORT COMPANY
Data rejestracji 20 wrz 2011 (13 lat temu) 20 wrz 2011
Data usunięcia 25 mar 2016 25 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWA PRAWDA, 21-450, STOCZEK ŁUKOWSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWGRZEGORZ AUGUST ZDUNEK
Wspólnik
2011-09-20
2016-03-25
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ
WALDEMAR MARKOWICZ
Wspólnik
2011-09-20
2016-03-25
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
GRZEGORZ AUGUST ZDUNEK
Likwidator
2015-03-18
2016-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ ZŁOTYCH 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZAŚ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY ZŁOTYCH 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
TADEUSZ OLCZAK
PREZES
2011-09-20
2015-03-18
WALDEMAR MARKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-31
2015-03-18
2011-09-20
2015-03-18
GLOBAL TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie