KRS 0000396359
NIP6342797045
REGON24273207500000
NazwaBIOMEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOMEKS
Data rejestracji 19 wrz 2011 (13 lat temu) 19 wrz 2011
Data usunięcia 21 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 4, KATOWICE, 40-870, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 42000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342797045
data rejestracji 02 lis 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEEDUARD CHEBANENKO
Wspólnik
2011-09-19
2013-09-04
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ.
IRYNA IEMETS
Wspólnik
2011-09-19
2013-09-04
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ.
SVITLANA ZANOGA
Wspólnik
2013-09-04
2013-12-12
832 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 41.600,00 ZŁ
IRYNA IEMETS
Wspólnik
2013-12-12
2019-01-28
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21000,00 ZŁ
EDUARD CHEBANENKO
Wspólnik
2013-12-12
2019-01-28
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21000,00 ZŁ
ANDRII KOVALENKO
Wspólnik
2019-01-28
2022-11-21
840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ
EDUARD CHEBANENKO
Prokurent
2013-09-04
2013-12-12
PROKURA SAMOISTNA
IRYNA IEMETS
Prokurent
2013-12-12
2018-09-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDUARD CHEBANENKO
PREZES ZARZĄDU
2011-09-19
2013-09-04
IRYNA IEMETS
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-19
2013-09-04
MAKSYM CHEBANENKO
PREZES ZARZĄDU
2013-09-04
2013-12-12
EDUARD CHEBANENKO
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2019-01-28
ANDRII KOVALENKO
PREZES ZARZĄDU
2019-01-28
2022-11-21
2011-09-19
2017-10-24
AL.BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 4, KATOWICE, 40-870, KATOWICE, POLSKA
GKm 95/21
2022-06-27
2023-10-02
336784.42 PLN
X GC 66/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Kamil Makowski Kancelaria Komornicza nr VIII w Katowicach
Km 396/21
2023-11-02
2023-12-13
17522.71 PLN
VI Nc-e 941564/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sebastian Bednarz Kancelaria Komornicza nr II w Katowicach
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie