KRS 0000396220
NIP5632420609
REGON06125160200000
NazwaAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPUS
Data rejestracji 14 wrz 2011 (13 lat temu) 14 wrz 2011
Data usunięcia 06 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKSZOWSKA, 27, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJACEK WALDEMAR BUDZYŃSKI
Wspólnik
2011-09-14
2014-06-06
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW WACŁAW MISIURSKI
Wspólnik
2011-09-14
2014-06-06
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-01-15
2014-06-06
80 (OSIEMDZIESIĄT) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ TJ. O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 80000 (OSIEMDZIESIAT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
06164151000000
JACEK WALDEMAR BUDZYŃSKI
Likwidator
2014-03-31
2014-05-12
ZBIGNIEW WACŁAW MISIURSKI
Likwidator
2014-03-31
2014-05-12
MARCIN JULIAN KAMIŃSKI
Likwidator
2014-05-12
2014-06-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANISA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIU DOKUMENYTÓW W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU,PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.
MARCIN JULIAN KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-14
2014-03-31
2011-09-14
2012-10-04
APUS SPÓŁKA A ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-04
2013-12-03
EXOIL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-03
2014-03-31
APUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-14
2012-04-04
OKSZOWSKA, 39, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie