KRS 0000396105
NIP9522114055
REGON14530663700000
NazwaDE GUSTA BEER BEJENARI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDE GUSTA BEER BEJENARI
Data rejestracji 13 wrz 2011 (13 lat temu) 13 wrz 2011
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POTOCKICH, 73, WARSZAWA, 04-534, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9522114055
data rejestracji 21 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWNICOLAE BEJENARI
Wspólnik
2011-09-13
2017-01-31
ROBERT KONRAD KASZLEWICZ
Wspólnik
2011-09-13
2013-01-18
OLENA DEREVYANKO
Wspólnik
2013-01-18
2015-12-23
SVETLANA BEJENARI
Wspólnik
2015-12-23
2017-01-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
ROBERT KONRAD KASZLEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-13
2013-01-18
NICOLAE BEJENARI
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-13
2017-01-31
SVETLANA BEJENARI
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-23
2017-01-31
OLENA DEREVYANKO
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-18
2015-12-23
2011-09-13
2013-01-18
DE GUSTA KASZLEWICZ BEJENARI SPÓŁKA JAWNA
2013-01-18
2013-01-31
DE GUSTA BEER DEREVJANKO BEJENARI SPÓŁKA JAWNA
2013-01-31
2015-12-23
DE GUSTA BEER DEREVYANKO BEJENARI SPÓŁKA JAWNA
2011-09-13
2013-05-17
ZAMBROWSKA, 8/10, WARSZAWA, 04-642, WARSZAWA, POLSKA
GKm 72/21
2021-12-18
2023-02-02
57787.21 PLN
VIII GNc 7366/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki Kancelaria Komornicza nr V w Warszawie
GKm 847/21
2022-03-19
2022-11-15
50558.34 PLN
XV GNc 4691/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski, Kancelaria Komornicza nr V w Legionowie
GKm 38/22
2022-11-03
2023-02-08
283558.81 PLN
XX GNc 1601/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Paweł Przygódzki Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie