KRS 0000395792
NIP7952523861
REGON18076388200000
NazwaALTENSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALTENSO POLSKA
Data rejestracji 12 wrz 2011 (13 lat temu) 12 wrz 2011
Data usunięcia 25 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M.KONOPNICKIEJ, 25, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF KOGUT
Likwidator
2015-09-22
2016-05-25
Wspólnik
2011-09-12
2016-05-25
PIĘĆ UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. RAZEM WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 2.500,00 ZŁ.
65009535900000
ALTENSO S.R.O.
Wspólnik
2011-09-12
2016-05-25
PIĘĆ UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. RAZEM WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 2.500,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZĄ: PREZES SPÓŁKI KRZYSZTOF KOGUT ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁKI - HELENA TIMKOVA
HELENA TIMKOVA
ZASTĘPCA PREZESA SPÓŁKI
2011-09-12
2015-09-22
KRZYSZTOF KOGUT
PREZES SPÓŁKI
2011-09-12
2015-09-22
2011-09-12
2015-09-22
ALTENSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie