KRS 0000395770
NIP5423220266
REGON20064955600000
NazwaFUNDACJA MOJA FIRMA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOJA FIRMA
Data rejestracji 09 wrz 2011 (13 lat temu) 09 wrz 2011
Data usunięcia 21 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WARSZAWSKA, 47A, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWALERY LITWINOW
Likwidator
2017-09-21
2018-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH OSOBNO.
IEVGEN KOMARNYTSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-09
2015-11-09
VALERIY LYTVYNOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-09
2017-09-21
VIKTORIYA LEVANDOVSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-09
2017-09-21
2011-09-09
2017-09-21
FUNDACJA MOJA FIRMA
2011-09-09
2011-12-16
M.C. SKŁODOWSKIEJ, 3, BIAŁYSTOK, 15-094, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie