KRS 0000395206
NIP5732837935
REGON24274919900000
NazwaFUNDACJA "MIESZKAMY RAZEM"
Krótka nazwaMIESZKAMY RAZEM
Data rejestracji 07 paź 2011 (13 lat temu) 07 paź 2011
Data usunięcia 17 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. PAWIA, 21, CZĘSTOCHOWA, 42-221, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FUNDACJAMIESZKAMYRAZEM@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 5732837935
data rejestracji 01 lip 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 mar 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.NARCYZ MARIAN JANAS
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2016-02-11
TERESA WACŁAWA CAŁUSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-10-07
2021-01-15
ELŻBIETA KISIOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2013-09-23
2017-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ARTUR PIOTR WIEWIÓRA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2013-09-23
MICHALINA MAŁGORZATA RUSZOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-07
2013-09-23
JOLANTA SULEMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-07
2013-09-23
WOJCIECH BOGUMIŁ JANAS
PREZES ZARZĄDU
2013-09-23
2023-04-17
2011-10-07
2013-09-23
HOŻA, 6, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2013-09-23
2017-09-13
RADOMSKA, 4, CZĘSTOCHOWA, 42-221, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie