KRS 0000395061
NIP8481857154
REGON28109904100000
NazwaKOMPAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKOMPAN
Data rejestracji 01 wrz 2011 (13 lat temu) 01 wrz 2011
Data usunięcia 23 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWWOJCIECH OGONOWSKI
Wspólnik
2011-09-01
2015-03-05
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA NAUMOWICZ
Wspólnik
2011-09-01
2018-04-23
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ
KRYSTIAN JACEK STASIEWICZ
Wspólnik
2011-09-01
2018-04-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,- ZŁ
GRZEGORZ NAUMOWICZ
Wspólnik
2015-03-05
2018-04-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA KATARZYNA NAUMOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-01
2018-04-23
KRYSTIAN JACEK STASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-01
2017-07-28
WOJCIECH OGONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-01
2015-03-05
2011-09-01
2015-03-05
E.ORZESZKOWEJ, 32, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie