KRS 0000394936
NIP9462633000
REGON06124020200000
NazwaSOCIAL BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOCIAL BROKER
Data rejestracji 31 sie 2011 (13 lat temu) 31 sie 2011
Data usunięcia 01 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MEŁGIEWSKA, 4, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHJAKUB MAREK KĘPA
Beneficjent
JAKUB MAREK KĘPA
reprezentant
JAKUB MAREK KĘPA
Wspólnik
2011-08-31
2022-12-01
99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ.
JAKUB MAREK KĘPA
Likwidator
2021-12-22
2022-12-01
JAKUB MAREK KĘPA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
JAKUB MAREK KĘPA
PREZES
2011-08-31
2021-12-22
KACPER MATEUSZ KĘPA
WICEPREZES
2011-08-31
2018-07-05
TOMASZ JAN BARTOSIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-05
2019-09-27
ELŻBIETA TERESA KĘPA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-27
2021-12-22
2011-08-31
2021-12-22
SOCIAL BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-31
2014-06-06
MEŁGIEWSKA, 4, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
2014-06-06
2020-05-06
SZELIGOWSKIEGO, 8, LUBLIN, 20-883, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie