KRS 0000394705
NIP7773218437
Nazwa"MBRP ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMBRP ENERGY
Data rejestracji 30 sie 2011 (13 lat temu) 30 sie 2011
Data usunięcia 25 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁAZIENNA, 2, MOSINA, 62-050, MOSINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPAWEŁ BEKAS
Wspólnik
2011-08-30
2014-08-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ANNA MAŁECKA
Wspólnik
2011-08-30
2014-08-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ANDRZEJ RZEŹNIKOWSKI
Wspólnik
2011-08-30
2014-08-25
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
ZBIGNIEW IGNACY POWONZKA
Wspólnik
2011-08-30
2014-08-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
PAWEŁ BEKAS
Likwidator
2013-10-01
2014-08-25
ANNA MAŁECKA
Likwidator
2013-10-01
2014-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW IGNACY POWONZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2013-10-01
ANDRZEJ RZEŹNIKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2013-10-01
PAWEŁ BEKAS
PREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2013-10-01
ANNA MAŁECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-30
2013-10-01
2011-08-30
2013-10-01
"MBRP ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie