KRS 0000394576
NIP6762447903
REGON12222517300000
NazwaRAICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAICON
Data rejestracji 29 sie 2011 (13 lat temu) 29 sie 2011
Data usunięcia 30 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 61, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPIOTR ALFRED GRABOWSKI
Wspólnik
2011-08-29
2016-01-18
99 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
HALINA CZESŁAWA HURAS
Wspólnik
2016-01-18
2018-11-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MICHAŁ FERET
Wspólnik
2018-11-06
2023-01-30
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
ŁUKASZ KAPCZYŃSKI
Wspólnik
2018-11-06
2023-01-30
10 UDZIAŁÓŁW O ŁĄCZNEJ WARTO9ŚCI 500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR ALFRED GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-29
2016-01-18
DOROTA HALINA WIDUŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2018-11-06
KRZYSZTOF MICHAŁ FERET
PREZES ZARZĄDU
2018-11-06
2023-01-30
2011-08-29
2011-10-07
NORTH CAPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-29
2011-10-07
SOBIESKIEGO, 1, KRAKÓW, 31-136, KRAKÓW, POLSKA
2011-10-07
2016-09-07
DOKERÓW, 9, GDYNIA, 81-336, GDYNIA, POLSKA
2016-09-07
2018-11-06
PL. KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie