KRS 0000394381
NIP5423218105
REGON20060428100000
NazwaARTRO - SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARTRO - SPORT
Data rejestracji 24 sie 2011 (13 lat temu) 24 sie 2011
Data usunięcia 05 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FABRYCZNA, 39, BIAŁYSTOK, 15-482, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5423218105
data rejestracji 31 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 kwi 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #86 OPIEKA ZDROWOTNAKRZYSZTOF HERMANOWICZ
Wspólnik
2011-08-24
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ STANISŁAW HOŚCIŁOWICZ
Wspólnik
2011-08-24
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR JANCEWICZ
Wspólnik
2011-08-24
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MACIEJ WITOLD KLENIEWSKI
Wspólnik
2011-08-24
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ KUPISZ
Wspólnik
2011-08-24
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ ZAWADZKI
Wspólnik
2011-08-24
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR BOROWIK
Wspólnik
2012-09-14
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAN GRZEGORZ MURAWSKI
Wspólnik
2012-09-14
2019-06-05
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TOMASZ ZAWADZKI
Prokurent
2011-08-24
2012-09-14
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ KUPISZ
Likwidator
2018-02-20
2019-06-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR JANCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2018-02-20
SŁAWOMIR BOROWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2018-02-20
AGNIESZKA KLOZA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-24
2012-10-30
KRZYSZTOF HERMANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2018-02-20
JAN GRZEGORZ MURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-30
2018-02-20
2011-08-24
2018-02-20
ARTRO - SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-24
2016-08-01
FABRYCZNA, 39/41, BIAŁYSTOK, 15-482, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie