KRS 0000393754
NIP8133662632
REGON18075498900000
NazwaVERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVERNEL
Data rejestracji 17 sie 2011 (13 lat temu) 17 sie 2011
Data usunięcia 10 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HOLOWNICZA, 6, SANDOMIERZ, 27-600, SANDOMIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPIOTR CYBULA
Wspólnik
2011-08-17
2014-02-07
500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ , ŁĄCZNIE 50 000 ZŁ
MARCIN OLSZEWSKI
Wspólnik
2014-02-07
2014-06-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
JAROSŁAW PAWEŁ WIELICZKO
Wspólnik
2014-06-25
2020-04-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
JAROSŁAW PAWEŁ WIELICZKO
Likwidator
2019-07-11
2020-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU , GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIUI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POSTANOWIENIE POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMODZIELNEJ.
PIOTR CYBULA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-17
2014-02-07
MARCIN OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-02-07
2014-06-25
JAROSŁAW PAWEŁ WIELICZKO
PREZES ZARZĄDU
2014-06-25
2019-07-11
2011-08-17
2019-07-11
VERNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-17
2014-03-21
LANGIEWICZA, 29A, RZESZÓW, 35-021, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie