KRS 0000393405
NIP5562744116
REGON34105521500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE JAN - PON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE JAN - PON
Data rejestracji 11 sie 2011 (13 lat temu) 11 sie 2011
Data usunięcia 05 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BŁONIE, 13A, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0164Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHTOMASZ KONIECZKA
Wspólnik
2011-08-11
2014-01-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
DAMIAN PIOTR KONIECZKA
Wspólnik
2011-08-11
2014-01-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
MARIUSZ TARNOWSKI
Wspólnik
2014-01-21
2022-05-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR SPÓŁKI - SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
ŻANETA LUCYNA KONIECZKA
DYREKTOR SPÓŁKI
2011-08-11
2014-01-21
MARIUSZ TARNOWSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2014-01-21
2015-01-12
2011-08-11
2014-01-21
7, BRONIEWICE, 88-160, JANIKOWO, POLSKA
TW4040214000177
2022-06-30
2022-08-01
948.85 PLN
TW4040214000177
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040214000176
2022-06-30
2022-08-01
3870.3 PLN
TW4040214000176
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040213005720
2022-06-30
2022-08-01
404.1 PLN
TW4040213005720
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040213005718
2022-06-30
2022-08-01
5900.5 PLN
TW4040213005718
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040213005719
2022-06-30
2022-08-01
1443.22 PLN
TW4040213005719
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
TW4040214000178
2022-06-30
2022-08-01
280.6 PLN
TW4040214000178
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie