KRS 0000393150
NIP4660411935
REGON34092068000000
NazwaZETMARK SKĘPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZETMARK SKĘPE
Data rejestracji 05 sie 2011 (13 lat temu) 05 sie 2011
Data usunięcia 22 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIERPECKA, 72A, SKĘPE, 87-630, SKĘPE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 4660411935
data rejestracji 10 cze 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIZENON MARKUSZEWSKI
Prokurent
2011-08-05
2013-02-11
PROKURA SAMOISTNA
ZENON MARKUSZEWSKI
Likwidator
2019-02-13
2019-10-22
MAŁGORZATA BOŻENA MARKUSZEWSKA
Wspólnik
2011-08-05
2019-10-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MONIKA DUBANIEWICZ
Wspólnik
2011-08-05
2012-05-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAŁGORZATA BOŻENA MARKUSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-05
2019-02-13
MONIKA DUBANIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-05
2013-03-21
ZENON MARKUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-11
2015-09-09
2011-08-05
2019-02-13
ZETMARK SKĘPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie